KRS 0000298278
NIP8522524226
REGON32045227200000
NazwaPOLAR-TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLAR-TRUCK
Data rejestracji 01 lut 2008 (17 lat temu) 01 lut 2008
Data usunięcia 10 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEONA HEYKI, 2, SZCZECIN, 70-631, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIALFRED EDMUND ZABOROWSKI
Wspólnik
2008-02-01
2008-07-31
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150 000,00 ZŁ.
ROBERT KÖNIG
Wspólnik
2008-02-01
2008-07-31
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150 000,00 ZŁ.
KAROL PIOTR ZABOROWSKI
Wspólnik
2008-07-31
2016-03-31
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 285.000,00 ZŁ
GRAZYNA LIDIA ZABOROWSKI
Wspólnik
2016-03-31
2017-05-10
298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 298.000,00 ZŁ
MAGDALENA WIŚNIEWSKA
Prokurent
2008-04-10
2008-07-31
PROKURA SAMOISTNA
ADAM GULBINOWICZ
Prokurent
2008-02-28
2008-04-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ALFRED EDMUND ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2008-07-31
ROBERT KÖNIG
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-01
2008-07-31
MAGDALENA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2015-02-25
KAROL ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-07-31
2015-02-25
KRYSTYNA DANIELA KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-02-25
2016-03-31
ALFRED EDMUND ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-31
2017-05-10
2008-02-01
2010-12-29
POCZTOWA, 17, SZCZECIN, 70-361, SZCZECIN, POLSKA
2010-12-29
2016-04-20
MIESZKA I, 82/83, SZCZECIN, 71-011, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie