KRS 0000296725
NIP9721172084
REGON30075309000000
Nazwa"CARDIO - TENS TKŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARDIO - TENS TKŁ
Data rejestracji 10 sty 2008 (17 lat temu) 10 sty 2008
Data usunięcia 19 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO, 6, POZNAŃ, 60-692, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7310F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI #7440Z REKLAMA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR TYKARSKI
Beneficjent
BEATA KATARZYNA BEGIER KRASIŃSKA
Beneficjent
PAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
reprezentant
ANDRZEJ PIOTR TYKARSKI
reprezentant
BEATA KATARZYNA BEGIER KRASIŃSKA
reprezentant
BEATA KATARZYNA BEGIER KRASIŃSKA
Wspólnik
2008-01-10
2023-01-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR TYKARSKI
Wspólnik
2008-01-10
2021-08-20
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
Wspólnik
2008-01-10
2023-01-19
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
Likwidator
2021-08-20
2023-01-19
PAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ PIOTR TYKARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA KATARZYNA BEGIER KRASIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
BEATA KATARZYNA BEGIER KRASIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2021-08-20
ANDRZEJ PIOTR TYKARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2021-08-20
PAWEŁ WACŁAW ŁOPATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-10
2021-08-20
2008-01-10
2021-08-20
"CARDIO - TENS TKŁ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie