KRS 0000296615
NIP5862211542
REGON22054210400000
NazwaMEGAWAT KANIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEGAWAT KANIN
Data rejestracji 11 sty 2008 (17 lat temu) 11 sty 2008
Data usunięcia 28 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKARYSZEWSKA, 7, WARSZAWA, 03-802, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCHANDRZEJ ORDON
Wspólnik
2008-01-11
2008-07-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KAZIMIERZ ORDON
Wspólnik
2008-01-11
2008-07-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
BLISS VILLE INC.
Wspólnik
2008-07-10
2011-02-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-02-15
2017-09-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
14267015300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ ORDON
PREZES ZARZĄDU
2008-01-11
2011-02-15
KAZIMIERZ ORDON
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-01-11
2011-02-15
ADAM OFEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2015-12-23
1963-03-07
CHRISTIAN OLIVER TOPP
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-15
2011-06-28
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-28
2015-12-23
TADEUSZ EDWARD ROBINSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-23
2017-09-28
GRZEGORZ NAMYSŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-23
2017-09-28
TOMER EIZENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-23
2017-09-28
1982-02-17
ARTUR ROBERT GRYBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2015-12-23
2008-01-11
2011-06-14
"MEGAWAT KANIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-11
2011-06-14
ŚWIĘTOJAŃSKA, 87, GDYNIA, 81-389, GDYNIA, POLSKA
2011-06-14
2016-07-14
15, NATOLIN, 92-703, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie