KRS 0000296351
NIP8992628437
REGON02066670000000
Nazwa"4 G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa4 G
Data rejestracji 07 sty 2008 (17 lat temu) 07 sty 2008
Data usunięcia 22 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZACHODNIA, 22, JELCZ-LASKOWICE, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGUALTIERO GALVAGNI
Wspólnik
2008-01-07
2014-11-04
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ELENA GIRARDINI
Wspólnik
2008-01-07
2018-06-22
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MIRELLA GIRARDINI
Wspólnik
2008-01-07
2018-06-22
23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ATTILIO GIRARDINI
Wspólnik
2014-11-04
2018-06-22
54 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000 (DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ALEKSANDRA LENARTOWICZ ADASZEWSKA
Likwidator
2017-10-13
2018-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
EZIO SOMMADOSSI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2014-11-04
ATTILIO GIRARDINI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-04
2017-10-13
MIRELLA GIRARDINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-04
2017-10-13
ELENA GIRARDINI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-04
2017-10-13
2008-01-07
2017-10-13
"4 G" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-07
2017-01-23
WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie