KRS 0000271898
NIP8992590858
REGON02045090500000
NazwaGSB BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGSB BUD
Data rejestracji 15 sty 2007 (18 lat temu) 15 sty 2007
Data usunięcia 09 mar 2021 09 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZACHODNIA, 22, JELCZ-LASKOWICE, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8992590858
data rejestracji 06 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘATTILIO GIRARDINI
Wspólnik
2007-01-15
2020-01-17
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
EZIO SOMMADOSSI
Wspólnik
2007-01-15
2020-01-17
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ELENA GIRARDINI
Wspólnik
2008-02-27
2020-01-17
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MIRELLA GIRARDINI
Wspólnik
2008-02-27
2020-01-17
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAOLA ALDRIGHETTI
Wspólnik
2008-02-27
2020-01-17
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
GIUSEPPE BONAZZA
Wspólnik
2008-02-27
2017-09-19
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2020-01-17
2021-03-09
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93262622900000
FABRIZIO BOSETTI
Prokurent
2007-01-15
2017-02-23
1968-02-02
SAMOISTNA
BRUNELLO SOMMADOSSI
Prokurent
2011-12-14
2017-08-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ATTILIO GIRARDINI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-15
2018-05-30
EZIO SOMMADOSSI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-15
2019-06-12
GIUSEPPE BONAZZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-27
2017-08-04
ATTILIO GIRARDINI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-30
2021-03-09
2007-01-15
2017-08-04
WIOSENNA, 14, WROCŁAW, 53-017, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie