KRS 0000295821
NIP8131008302
REGON69030952700000
Nazwa"PUCEK-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPUCEK-EKO
Data rejestracji 21 gru 2007 (17 lat temu) 21 gru 2007
Data usunięcia 01 paź 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 2, BŁAŻOWA, 36-030, BŁAŻOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 836000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#361 PRODUKCJA MEBLI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCHSŁAWOMIR JERZY PUCEK
Wspólnik
2007-12-21
2009-10-01
686 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 686.000,00 ZŁ
EDYTA MAGDALENA PUCEK
Wspólnik
2007-12-21
2009-10-01
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JERZY PUCEK
Likwidator
2008-10-09
2009-10-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR JERZY PUCEK
PREZES ZARZĄDU
2007-12-21
2008-10-09
2007-12-21
2008-10-09
"PUCEK-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie