KRS 0000178357
NIP8131008302
REGON69030952700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OPAKOWAŃ EKOLOGICZNYCH "PUCEK EKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OPAKOWAŃ EKOLOGICZNYCH "PUCEK EKO"
Data rejestracji 31 paź 2003 (21 lat temu) 31 paź 2003
Data usunięcia 21 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 36, BŁAŻOWA, 36-030, BŁAŻOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 836000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 836000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji836000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2416 PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2522 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANARYSZARD KAZIMIERZ PUCEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-31
2006-07-10
ZOFIA PUCEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-31
2006-07-10
EDYTA MAGDALENA PUCEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-31
2007-12-21
SŁAWOMIR PUCEK
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2007-12-21
MARIAN SZCZYGIEŁ
Członek Organu Nadzoru
2006-07-10
2007-12-21
BOŻENA NAWROCKA
NADZORCA SĄDOWY
2005-09-15
2006-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
SŁAWOMIR JERZY PUCEK
PREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2005-05-13
ELŻBIETA DANUTA MUCHA
PREZES ZARZĄDU
2005-05-13
2007-10-24
RYSZARD KAZIMIERZ PUCEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-24
2007-12-21
2003-10-31
2005-07-28
GROTTGERA, 22, RZESZÓW, 35-068, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie