KRS 0000295605
NIP5252422370
REGON14119246700000
NazwaRIGHT PEOPLE DEVELOPMENT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRIGHT PEOPLE DEVELOPMENT CENTER
Data rejestracji 21 gru 2007 (17 lat temu) 21 gru 2007
Data usunięcia 31 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LAMBADY, 10, WARSZAWA, 02-830, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2007-12-21
2008-10-17
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49950 ZŁOTYCH
01035563000000
RIGHT PEOPLE TECHNOLOGIES PLC
Wspólnik
2008-10-17
2015-12-31
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD POWYŻEJ DWÓCH CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN KRAKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-21
2008-10-17
TOMASZ ADAM KRĘGLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-17
2009-01-29
BERTRAND LOUIS GERARD- -BOUCHENY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-17
2015-12-31
2007-12-21
2008-10-17
"BBB2"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-21
2008-10-17
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie