KRS 0000295324
NIP7922208913
REGON18029655800000
NazwaLEGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEGION
Data rejestracji 18 gru 2007 (17 lat temu) 18 gru 2007
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 3 MAJA, 32, RZESZÓW, 35-030, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #6521Z LEASING FINANSOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAYAROSLAV KOVAL
Wspólnik
2007-12-18
2021-07-30
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ROMAN KOVAL
Wspólnik
2007-12-18
2021-07-30
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
STEFAN HOLKO
Wspólnik
2009-03-19
2021-07-30
60 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
ŁUKASZ JACEK NIEMCZYCKI
Wspólnik
2009-03-19
2021-07-30
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
ROMAN HUK
Wspólnik
2011-07-19
2012-10-19
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ANATOLIY RUPA
Wspólnik
2012-10-19
2021-07-30
10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ROMAN HUK
PREZES ZARZĄDU
2011-07-19
2013-04-18
HOLKO STEFAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-19
2013-04-18
HOLKO STEFAN
PREZES ZARZĄDU
2013-04-18
2021-07-30
PIOTR GRZEGORZ WOJTUŃ
PREZES ZARZĄDU / CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-02
2011-07-19
YAROSLAV KOVAL
PREZES ZARZĄDU
2007-12-18
2008-10-02
2007-12-18
2011-07-19
PRZEMYSŁOWA, 13, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2011-07-19
2013-04-18
3-GO MAJA, 32, JAROSŁAW, 35-030, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie