KRS 0000293330
NIP7262580350
REGON10042546900000
Nazwa"STILON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTILON
Data rejestracji 23 lis 2007 (17 lat temu) 23 lis 2007
Data usunięcia 17 cze 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁUCJI, 8, ŁÓDŹ, 91-491, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#1310A PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #1310B PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ #1310C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH #1310D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI #1330Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1431Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI OBUWIA TEKSTYLNEGO BEZ NAKŁADANYCH SPODÓW #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANASYLWESTER WOJCIECH POMORSKI
Wspólnik
2007-11-23
2009-06-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2009-06-29
2011-01-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
47226571500000
Wspólnik
2011-01-28
2013-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
47226571500000
MARIUSZ ROMAN WAWRZYNIAK
Wspólnik
2007-11-23
2009-06-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z PREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ ROMAN WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2013-06-17
SYLWESTER WOJCIECH POMORSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2013-06-17
2007-11-23
2009-06-29
ŁAGIEWNICKA, 54/56, ŁÓDŹ, 91-463, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie