KRS 0000291795
NIP2220838568
REGON24077512300000
Nazwa"MABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMABUD
Data rejestracji 09 lis 2007 (17 lat temu) 09 lis 2007
Data usunięcia 17 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DOLNA, 39, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 76000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMAREK JACEK ROZMUS
Wspólnik
2007-11-09
2017-11-17
760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.000 ZŁ
OTTO QUAST BAUUNTERNEHMEN RADEBURG GMBH
Wspólnik
2007-11-09
2015-01-30
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 PLN
MAREK JACEK ROZMUS
Likwidator
2017-03-30
2017-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO.
MAREK JACEK ROZMUS
PREZES ZARZĄDU
2007-11-09
2017-03-30
REINHARD QUAST
WICEPREZES
2007-11-09
2015-01-30
VOLKER HOLZHAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-29
2015-01-30
2007-11-09
2017-03-30
"MABUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie