KRS 0000291617
NIP9730915194
REGON08021774000000
NazwaBUILDDESK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUILDDESK POLSKA
Data rejestracji 26 paź 2007 (17 lat temu) 26 paź 2007
Data usunięcia 31 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KWIATOWA, 14, CIGACICE, 66-131, CIGACICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9730915194
data rejestracji 01 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #72 INFORMATYKA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2007-10-26
2019-12-31
14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ
97028660800000
ANDRZEJ TOMASZ KIELAR
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2019-12-31
JACEK PIOTR KIESZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2012-04-25
MARIUSZ KIEŁBASA
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2019-12-31
TOMASZ ARAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2019-12-31
ŁUKASZ ZBIGNIEW GLAPA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-25
2019-12-31
PAWEŁ KRYŚ
Prokurent
2008-02-14
2019-12-31
SAMODZIELNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA. 2.JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTANIE USTANOWIONY PROKURENT TO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 3.PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
PIOTR RADOSŁAW PAWLAK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-26
2019-12-31
2007-10-26
2019-12-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-26
2019-12-31
BUILDDESK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-26
2019-12-31
KWIATOWA, 14, CIGACICE, 66-131, CIGACICE, POLSKA
2015-07-23
2019-12-31
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-07-23
2019-12-31
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-07-23
2019-12-31
8559B - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-07-23
2019-12-31
620 - INFORMATYKA
2015-07-23
2019-12-31
72 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
2015-07-23
2019-12-31
82 - DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
2015-07-23
2019-12-31
85 - EDUKACJA
2015-07-23
2019-12-31
96 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie