KRS 0000291581
NIP5811903112
REGON22051984900000
NazwaA.A.S. LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA.A.S. LENKIEWICZ
Data rejestracji 26 paź 2007 (17 lat temu) 26 paź 2007
Data usunięcia 09 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres CHOPINA, 23, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWSŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
Beneficjent
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
Beneficjent
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
reprezentant
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
Wspólnik
2007-10-26
2021-04-09
SŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
Wspólnik
2007-10-26
2021-04-09
ARKADIUSZ SEBASTIAN LENKIEWICZ
Wspólnik
2007-10-26
2021-04-09
ARKADIUSZ SEBASTIAN LENKIEWICZ
Likwidator
2011-07-15
2021-04-09
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
Likwidator
2011-07-15
2021-04-09
SŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
Likwidator
2011-07-15
2021-04-09
SŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH
ANNA ROMUALDA LENKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-26
2011-07-15
SŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-26
2011-07-15
ARKADIUSZ SEBASTIAN LENKIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-10-26
2011-07-15
2007-10-26
2011-07-15
A.A.S. LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie