KRS 0000043087
REGON19260332400000
NazwaSTOWARZYSZENIE SNOSP W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSNOSP
Data rejestracji 12 wrz 2001 (23 lata temu) 12 wrz 2001
Data usunięcia 11 mar 2015 11 mar 2015
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ARMII KRAJOWEJ, 48, SOPOT, 81-843, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2320 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6521Z LEASING FINANSOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAMAREK PIETRZAK
Likwidator
2014-01-24
2015-03-11
ANDRZEJ ROMUALD TROŚCIAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2008-04-01
STANISŁAW CABAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2008-04-01
ŁUKASZ ADAM PAROL
Członek Organu Nadzoru
2008-12-23
2015-03-11
ADAM MARIAN BUGAJSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-23
2015-03-11
RADOSŁAW BANASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-05-08
2015-03-11
MAREK GRYZIO
Członek Organu Nadzoru
2006-07-14
2008-04-01
PIOTR WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2008-12-23
ADAM BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2008-12-23
JAN MICHALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2008-04-01
2013-05-08
MIROSŁAW JAN WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2006-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WOJCIECH WŁADYSŁAW GRELA
VICE PREZES
2008-04-01
2013-05-08
MAREK PIETRZAK
PREZES
2001-10-12
2014-01-24
SŁAWOMIR MAREK LENKIEWICZ
ZASTĘPCA PREZESA
2001-10-12
2006-07-14
MAREK GIŻYŃSKI
SEKRETARZ
2001-10-12
2012-09-27
MAREK MIECZYSŁAW MARKIEWICZ
SKARBNIK
2001-10-12
2006-07-14
MAREK MIECZYSŁAW MARKIEWICZ
VICE PREZES
2006-07-14
2008-04-01
HENRYK JÓZEF KORCZYŃSKI
SKARBNIK
2006-07-14
2013-05-08
2001-09-12
2012-09-27
STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNYCH OPERATORÓW STACJI PALIW
2012-09-27
2014-01-24
STOWARZYSZENIE SNOSP
2001-09-12
2009-09-04
ARMII KRAJOWEJ, 48, SOPOT, 81-843, SOPOT, POLSKA
2009-09-04
2012-09-27
NOSKOWSKIEGO, 17A, GDAŃSK, 80-170, GDAŃSK, POLSKA
2012-09-27
2013-05-08
REJA, 13, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie