KRS 0000291318
Nazwa"KDG STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKDG STEEL
Data rejestracji 23 paź 2007 (17 lat temu) 23 paź 2007
Data usunięcia 17 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 151, BYDGOSZCZ, 85-880, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5152Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5154Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKTOMASZ GRZEGORZ KĘDZIORA
Wspólnik
2007-10-23
2011-04-05
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.000 ZŁ
KALIKUND INVESTMENT B.V.
Wspólnik
2008-03-28
2015-11-17
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
DILIP CHUNILAL CHANDAN
Likwidator
2013-06-20
2015-11-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
TOMASZ GRZEGORZ KĘDZIORA
PREZES ZARZĄDU
2007-10-23
2011-04-05
DILIP CHUNILAL CHANDAN
PREZES ZARZĄDU
2011-04-05
2013-06-20
2007-10-23
2013-06-20
"KDG STEEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-23
2008-03-28
BRZOSKWINIOWA, 22, ŻOŁĘDOWO, 86-031, ŻOŁĘDOWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie