KRS 0000287606
Nazwa"MANAGEMENT" L.SZUBAŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"MANAGEMENT" L.SZUBAŁA I WSPÓLNICY
Data rejestracji 18 wrz 2007 (17 lat temu) 18 wrz 2007
Data usunięcia 02 lis 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 5, RUSZÓW, 59-950, RUSZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIWALDEMAR ŁUKIANOWICZ
Wspólnik
2007-09-18
2008-02-13
LESZEK SZUBAŁA
Wspólnik
2007-09-18
2009-11-02
JERZY MARKIEWICZ
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
JAROSŁAW KRONKOWSKI
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
BARBARA BATOR
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
TOMASZ KRZYŻAN
Wspólnik
2007-09-18
2009-11-02
JERZY PAWLAK
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
JERZY ZATOR
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
STANISŁAW TARGOŃSKI
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
ROMAN SAJÓR
Wspólnik
2007-09-18
2008-04-09
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOM LESZKOWI SZUBALE ORAZ TOMASZOWI KRZYŻANOWI. PRAWO POWYŻSZE PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z NICH SAMODZIELNIE. PRAWO POWYŻSZE OBEJMUJE DOKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
WALDEMAR ŁUKIANOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2007-09-18
2008-02-13
TOMASZ KRZYŻAN
Członek Organu Reprezentacji
2007-09-18
2009-11-02
LESZEK SZUBAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2008-02-13
2009-11-02
2007-09-18
2008-02-13
"MANAGEMENT" W.ŁUKIANOWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2008-02-13
2008-04-09
"MANAGEMENT" J.PAWLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie