KRS 0000147618
NIP6151864954
REGON23114219000000
NazwaECO PAK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaECO PAK
Data rejestracji 17 lut 2003 (22 lata temu) 17 lut 2003
Data usunięcia 21 sty 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚWIERCZEWSKIEGO, 5, RUSZÓW, 59-950, RUSZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Dane podatkowe
NIP 6151864954
data rejestracji 09 gru 2002
status Czynny
12109025610000000642077074
SANPL 1 Oddział w Żarach
ul. Wrocławska 12 68-200 żarski POLSKA
81194010763168085500000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #9000 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNETOMASZ KRZYŻAN
Beneficjent
TOMASZ KRZYŻAN
reprezentant
JERZY TADEUSZ ZATOR
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2008-01-21
MIROSŁAW ADAM PODKIDACZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2006-09-04
ANDRZEJ PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2006-09-04
WALDEMAR ŁUKIANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2008-01-21
ZBIGNIEW JERZY PODKIDACZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-04
2008-01-21
JERZY FRANCISZEK PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2008-01-21
TOMASZ KRZYŻAN
Prokurent
2003-04-14
2005-04-29
PROKURA JEDNOOSOBOWA
TOMASZ KRZYŻAN
Likwidator
2005-04-29
2006-09-04
TOMASZ KRZYŻAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WALDEMAR ŁUKIANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-17
2005-04-29
ZBIGNIEW JERZY PODKIDACZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-02-17
2005-04-29
TOMASZ KRZYŻAN
PREZES ZARZĄDU
2006-09-04
2008-01-21
2003-02-17
2006-09-25
ECO PAK ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie