KRS 0000287201
NIP7251953089
REGON10040057000000
Nazwa"VASCO PROJECT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVASCO PROJECT
Data rejestracji 28 sie 2007 (17 lat temu) 28 sie 2007
Data usunięcia 14 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIGURY, 15, ŁÓDŹ, 90-302, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIWspólnik
2007-08-28
2019-05-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
00124867600000
KRZYSZTOF DIDUCH
Prokurent
2007-11-29
2014-05-23
SAMOISTNA
TOMASZ ALEKSY BEDNAREK
Prokurent
2007-11-29
2014-05-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
JAN ANTONI ZAŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2011-11-22
JAN ANTONI ZAŁUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-22
2012-09-14
ANDRZEJ MIROSŁAW KOLARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-28
2014-05-23
ALEKSANDRA MAGDALENA KUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-22
2014-01-21
ELŻBIETA SZYMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2019-05-14
ALEKSANDER CHOBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2019-05-14
2007-08-28
2014-05-23
SIENKIEWICZA, 113, ŁÓDŹ, 90-301, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie