KRS 0000286043
NIP5271070564
REGON01160473200000
NazwaFINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINCO
Data rejestracji 07 sie 2007 (17 lat temu) 07 sie 2007
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIRABELKI, 7, PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW, 05-509, PIASECZNO - JÓZEFOSŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #2932B NAPRAWA SPRZĘTU ROLNICZEGO #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4525E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #7310H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIEANDRZEJ ROBERT MUĆKA
Wspólnik
2007-08-07
2020-06-23
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000,00 ZŁ
KRZYSZTOF CZESŁAW NOWAKOWSKI
Wspólnik
2007-08-07
2020-06-23
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12 500,00 ZŁ
EWA AGNIESZKA KOSYCARZ
Wspólnik
2007-08-07
2020-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
BEATA ANNA NOWAKOWSKA
Wspólnik
2007-11-15
2020-06-23
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA AGNIESZKA KOSYCARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-07
2007-11-15
ANDRZEJ ROBERT MUĆKA
PREZES ZARZĄDU
2007-08-07
2020-06-23
KRZYSZTOF CZESŁAW NOWAKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-07
2020-06-23
2007-08-07
2007-11-15
BOCZAŃSKA, 8 B, WARSZAWA, 03-156, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie