KRS 0000284979
NIP7631724900
REGON57032443900000
Nazwa"SPOMASZ POLKON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPOMASZ POLKON
Data rejestracji 23 lip 2007 (17 lat temu) 23 lip 2007
Data usunięcia 11 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GŁOWACKIEGO, 7 A, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #285 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ #2874Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #3420Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPWspólnik
2007-07-23
2009-03-04
234 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.400 ZŁ
63024870300000
ZDZISŁAW BATURA
Wspólnik
2007-07-23
2009-03-04
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.300 ZŁ
JACEK BLOCH
Wspólnik
2007-07-23
2009-03-04
143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.300 ZŁ
JÓZEF TADEUSZ GAZDA
Wspólnik
2009-03-04
2016-07-11
520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-26
2009-03-04
JÓZEF TADEUSZ GAZDA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2012-06-15
JACEK BLOCH
PREZES ZARZĄDU
2007-07-23
2008-05-26
2007-07-23
2009-03-04
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 23, WRONKI, 64-510, WRONKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie