KRS 0000088256
NIP9542199184
REGON27375739000000
NazwaMIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO HANDLOWE WSCHÓD-ZACHÓD "EWIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO HANDLOWE WSCHÓD-ZACHÓD "EWIKA"
Data rejestracji 05 lut 2002 (23 lata temu) 05 lut 2002
Data usunięcia 23 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, BRZESKO, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 102500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7440Z REKLAMA #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHINNOVEX INTERNATIONAL LLC.
Wspólnik
2002-02-05
2003-10-31
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600ZŁ (SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
TAMIŁA GRUBAJA
Wspólnik
2002-02-05
2002-09-03
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 700ZŁ (SIEDEMSET ZŁOTYCH)
NADIEŻDA RAJKOWA
Wspólnik
2002-02-05
2002-09-03
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1400ZŁ (TYSIĄC CZTERYSTA ZŁOTYCH)
URSZULA JADWIGA WIEJA
Wspólnik
2002-02-05
2004-03-29
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1300ZŁ (TYSIĄC TRZYSTA ZŁOTYCH)
ZYGMUNT MACKIEWICZ
Wspólnik
2002-09-03
2004-03-29
52 UDZIAŁY, ŁĄCZNIE 2.600 ZŁ
MAKSYMILIAN HERBERT WIEJA
Wspólnik
2004-03-29
2009-01-21
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁ.
JÓZEF TADEUSZ GAZDA
Wspólnik
2009-01-21
2012-07-05
203 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 101.500,00 ZŁ
LEONID STEPANYUK
Wspólnik
2004-03-29
2009-01-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ.
BORYS RAJKOW
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-10-31
URSZULA JADWIGA WIEJA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-10-31
TAMIŁA GRUBAJA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2003-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
LEONID STEPANYUK
PREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2009-01-21
MAKSYMILIAN WIEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-05
2009-01-21
MYROSLAVA STEPANYUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2009-01-21
JÓZEF TADEUSZ GAZDA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-21
2012-07-05
2002-02-05
2004-08-09
MIKUSIŃSKIEGO, 15, KATOWICE, 40-146, KATOWICE, POLSKA
2004-08-09
2009-01-21
RADOCKIEGO, 126, KATOWICE, 40-645, KATOWICE-PIOTROWICE, POLSKA
2009-01-21
2012-02-13
GŁOWACKIEGO, 7A, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie