KRS 0000284670
NIP8522512246
REGON32038560100000
NazwaFUNDACJA: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII ODNAWIALNEJ
Krótka nazwaFUNDACJA: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII ODNAWIALNEJ
Data rejestracji 13 lip 2007 (17 lat temu) 13 lip 2007
Data usunięcia 30 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 15, SZCZECIN, 70-260, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8522512246
data rejestracji 18 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #156 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #232 PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #5184Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGOORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA ŁĄCZNA - PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE LUB PREZES I DYREKTOR WYKONAWCZY ALBO WICEPREZES I DYREKTOR WYKONAWCZY.
MAŁGORZATA GRAŻYNA ŁOZIŃSKA RESZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-13
2008-01-30
LILIANNA MARIA KRZEMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-13
2008-01-30
JAN DEPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-13
2008-01-30
JANUSZ MYSŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2008-01-30
2019-08-30
MIROSŁAW UZDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2008-01-30
2019-08-30
2007-07-13
2019-08-30
FUNDACJA
2007-07-13
2019-08-30
FUNDACJA: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII ODNAWIALNEJ
2007-07-13
2019-08-30
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 15, SZCZECIN, 70-260, SZCZECIN, POLSKA
2007-07-13
2019-08-30
01 - ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2007-07-13
2019-08-30
02 - LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2007-07-13
2019-08-30
154 - PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO
2007-07-13
2019-08-30
156 - WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH
2007-07-13
2019-08-30
20 - PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
2007-07-13
2019-08-30
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2007-07-13
2019-08-30
232 - WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
2007-07-13
2019-08-30
24 - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2007-07-13
2019-08-30
37 - PRZETWARZANIE ODPADÓW
2007-07-13
2019-08-30
40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie