KRS 0000024172
REGON81196486500000
NazwaCONTAINER DEPOT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONTAINER DEPOT SZCZECIN
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 26 wrz 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KUJOTA, 17/18, SZCZECIN, 70-605, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWDROBNICA - PORT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-06
2003-09-26
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ
810622795
PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-06
2003-09-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
811928830
JAN DEPA
Wspólnik
2001-07-06
2003-09-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
ANDRZEJ FRANCISZEK KLOFIK
Prokurent
2001-07-06
2003-09-26
PROKURA ZWYKŁA
JAN DEPA
Prokurent
2001-07-06
2003-09-26
PROKURA ZWYKŁA
KONRAD KRUK
Likwidator
2002-09-23
2003-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KONRAD KRUK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2002-09-23
WOJCIECH ROBERT PIECHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2002-09-23
2001-07-06
2002-09-23
CONTAINER DEPOT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie