KRS 0000284569
NIP9492045242
REGON24065629800000
NazwaGRASTER INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRASTER INWESTYCJE
Data rejestracji 10 lip 2007 (17 lat temu) 10 lip 2007
Data usunięcia 18 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚLĄSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9492045242
data rejestracji 19 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYGRZEGORZ ANTONI CIEPIELA
Wspólnik
2007-07-10
2018-11-29
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2007-07-10
2018-11-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOWALIK
Wspólnik
2007-07-10
2018-11-29
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
KRYSTIAN KONRAD KOTLIŃSKI
Wspólnik
2018-11-29
2020-09-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W SPRAWACH KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁ) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
GRZEGORZ ANTONI CIEPIELA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-10
2018-11-29
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-10
2018-11-29
ZBIGNIEW KAZIMIERZ KOWALIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-10
2018-11-29
KRYSTIAN KONRAD KOTLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-29
2019-06-06
2007-07-10
2018-11-29
CZK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-10
2018-11-29
KRÓTKA, 29/31, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie