KRS 0000283753
NIP9252053822
REGON08023685500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH GRUP-POL W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH GRUP-POL
Data rejestracji 27 cze 2007 (17 lat temu) 27 cze 2007
Data usunięcia 19 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ZAUŁEK, 7, NOWA SÓL, 67-100, NOWA SÓL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4719 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIJÓZEF DEBERT
Likwidator
2015-06-11
2016-05-19
PAWEŁ SZOŁTUN
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2016-05-19
HENRYK KURSA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2016-05-19
HENRYK PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2009-01-21
PIOTR FRANCISZEK TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2016-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
JÓZEF STANISŁAW DEBERT
PREZES
2007-06-27
2015-06-11
PIOTR KACZMAREK
CZŁONEK
2007-06-27
2015-06-11
MAGDALENA PUCHAŁA
CZŁONEK
2007-06-27
2015-06-11
2007-06-27
2015-06-11
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH GRUP-POL
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie