KRS 0000139879
NIP9250008817
REGON00058318300000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA W KIERZNIE "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA W KIERZNIE ""
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 02 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KIERZNO, 67-112, SIEDLISKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0201 LEŚNICTWO #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #80 EDUKACJA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMMARIAN RAJEWSKI
Likwidator
2003-03-04
2019-04-24
RYSZARD ANTONI SKALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2023-05-02
TADEUSZ POCIECHA
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2023-05-02
STANISŁAW BIEDRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2023-05-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA
ZYGMUNT NIWCZYK
PREZES
2002-11-21
2003-03-04
WIESŁAW OSIŃSKI
WICEPREZES
2002-11-21
2003-03-04
JÓZEF STANISŁAW DEBERT
CZŁONEK
2002-11-21
2003-03-04
2002-11-21
2003-03-04
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA W KIERZNIE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie