KRS 0000281631
NIP5252394171
REGON14092415800000
NazwaPRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
Krótka nazwaPRAT .
Data rejestracji 31 maj 2007 (17 lat temu) 31 maj 2007
Data usunięcia 03 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIBELTA, 1, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4250000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMPOZNAN HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2007-05-31
2016-02-03
27625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.762.500 ZŁ
TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES S.L.
Wspólnik
2008-01-04
2016-02-03
14.875 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.487.500,00 ZŁOTYCH
ALBERT CANADELL RION
Prokurent
2010-04-06
2011-08-16
PROKURA SAMOISTNA
JAIME JOSE AZCONA SAN JULIAN
Likwidator
2015-01-27
2016-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAIME JOSE AZCONA SAN JULIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2015-01-27
SHAREEN PERRET GENTIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2012-11-13
VICENTE SANCHEZ ASENCIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-04
2012-04-24
ALBERT CANADELL RION
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-04
2010-03-08
JUAN CRUZ NUEZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-04
2011-08-16
DANIEL GIL MALLEBRERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-04
2011-08-16
SANTIAGO NAVARRO ROVIRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-04
2015-01-27
CESAR VELIZ FIEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-24
2014-07-23
MARIA DEL CARMEN LLORENS ARMENGOL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-19
2015-01-27
HENRY SAMUEL LEIJDESDORFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-13
2014-07-23
2007-05-31
2015-01-27
PRAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-31
2010-03-08
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-08
2012-04-24
PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
2012-04-24
2015-01-27
SZCZANIECKIEJ, 9A, POZNAŃ, 60-215, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie