KRS 0000280509
NIP5252395259
REGON14092418700000
NazwaBUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUKI
Data rejestracji 14 maj 2007 (17 lat temu) 14 maj 2007
Data usunięcia 13 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 89, SIEDLISKA, 36-042, LUBENIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252395259
data rejestracji 30 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPOZNAN HOLDINGS B.V.
Wspólnik
2007-05-14
2011-08-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-11-19
2011-10-05
20.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050.000,00 ZŁOTYCH
18006760000000
WIOLETTA ŁOJEK
Wspólnik
2011-10-05
2013-12-20
20.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.050.000,00 ZŁ
FRANCISZEK JUREK
Wspólnik
2013-12-20
2019-08-13
20500 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI 2.050.000,00 ZŁ
AGNIESZKA PASIEKA
Wspólnik
2013-12-20
2019-08-13
20500 UDZIAŁÓW WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ O WARTOŚCI 2.050.000,00 ZŁ
WIOLETTA MAGDALENA ŁOJEK
Wspólnik
2019-03-28
2019-08-13
20500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.050.000,00 ZŁ
ALBERT CANADELL RION
Prokurent
2010-03-05
2011-10-05
PROKURA SAMOISTNA
FRANCISZEK JUREK
Likwidator
2019-04-03
2019-08-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SHAREEN PERRET GENTIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-14
2011-08-08
JUAN CRUZ NUEZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-08
2011-10-05
JAIME JOSÉ AZCONA SAN JULIÁN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-14
2011-08-08
RAFAŁ ŁOJEK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-05
2019-04-03
2007-05-14
2019-04-03
BUKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-14
2010-03-05
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-05
2011-10-05
PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
2011-10-05
2013-12-20
160 B, ZARZECZE, 36-041, ZARZECZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie