KRS 0000281586
NIP6792942151
NazwaD.I.B. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Krótka nazwaD.I.B. TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Data rejestracji 29 maj 2007 (17 lat temu) 29 maj 2007
Data usunięcia 29 mar 2016 29 mar 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STEFANA BATOREGO, 4, KRAKÓW, 31-135, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHPAWEŁ SKRZYPIEC
Wspólnik
2007-05-29
2008-10-24
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
Wspólnik
2008-10-24
2010-04-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
KRZYSZTOF STARZYK
Wspólnik
2010-04-22
2016-03-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
WIESŁAW TOMASZ BRYGOŁA
Wspólnik
2007-05-29
2008-10-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
WIESŁAW TOMASZ BRYGOŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-29
2008-02-04
KRZYSZTOF STARZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-22
2016-03-29
BOGUSŁAW PIECZARA
PREZES ZARZĄDU
2008-02-04
2010-04-22
2007-05-29
2008-12-29
CONEKT TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-29
2008-10-24
KRZYWDA, 17E, KRAKÓW, 30-720, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie