KRS 0000281366
NIP8491545746
REGON28021109100000
NazwaPISKA FUNDACJA ROZWOJU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPISKA ROZWOJU
Data rejestracji 29 maj 2007 (17 lat temu) 29 maj 2007
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 1-GO MAJA, 7A, PISZ, 12-200, PISZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8491545746
data rejestracji 06 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #842 USŁUGI NA RZECZ CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #5819 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHELŻBIETA GĄSKA
Likwidator
2018-08-28
2019-04-25
BARBARA ELŻBIETA WYŁUDEK
Likwidator
2018-08-28
2019-04-25
BEATA KATARZYNA WIŚNIEWSKA
Likwidator
2018-08-28
2019-04-25
BARBARA KLIMASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2007-12-27
ZDZISŁAW BOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2007-12-27
NORBERT WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2007-12-27
GRZEGORZ ANDRZEJ TOKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2019-04-25
GRAŻYNA ANNA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2019-04-25
MARIUSZ SZYPCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2007-12-27
STEFAN ZAJK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-27
2019-04-25
ZDZISŁAW KIJORA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-27
2019-04-25
TADEUSZ OKUNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-27
2019-04-25
SŁAWOMIR KONRAD SŁONAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-29
2019-04-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWIE OSOBY Z ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU
MARIUSZ NAŁĘCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-12-27
2010-06-16
BARBARA ELŻBIETA WYŁUDEK
WICEPREZES
2007-12-27
2010-06-16
BARBARA ELŻBIETA WYŁUDEK
PREZES
2010-06-16
2018-08-28
ELŻBIETA GĄSKA
WICEPREZES
2010-06-16
2018-08-28
BEATA WIŚNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-16
2018-08-28
DOMINIK ZAJK
PREZES
2007-05-29
2010-06-16
ELŻBIETA CZAPOROWSKA
WICEPREZES
2007-05-29
2007-12-27
ANNA STACHELEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-29
2007-12-27
2007-05-29
2018-08-28
PISKA FUNDACJA ROZWOJU
2007-05-29
2008-04-25
GUSTAWA GIZEWIUSZA, 5, PISZ, 12-200, PISZ, POLSKA
PISZ: finanse na PLUS
48 834,00 zł
41 508,90 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie