KRS 0000281220
NIP8971728435
REGON02052882000000
NazwaCONSULCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCONSULCO
Data rejestracji 23 maj 2007 (17 lat temu) 23 maj 2007
Data usunięcia 21 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIDOK, 10, WROCŁAW, 50-052, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971728435
data rejestracji 23 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEJOANNA EWA SUCHOŃSKA
Beneficjent
JOLANTA SYLWIA SZMYRKA
Beneficjent
JOANNA EWA SUCHOŃSKA
reprezentant
INTERSPA GESELLSCHAFT FUR KUR- UND FREIZEITANLAGEN MBH
Wspólnik
2007-05-23
2010-11-10
100 (STO) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA SYLWIA SZMYRKA
Wspólnik
2010-11-10
2020-05-21
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOANNA EWA SUCHOŃSKA
Wspólnik
2013-01-28
2020-05-21
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PAWEŁ MORAS
Prokurent
2007-05-23
2010-11-10
PROKURA SAMOISTNA
VOLKER SCHEERER
Prokurent
2007-05-23
2010-11-10
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA EWA FISCHER DE FISCHERING
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2015-03-27
JOANNA MAŁGORZATA BARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2014-09-15
EWA ELŻBIETA KNAPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
2015-03-27
KATARZYNA DUMIEŃSKA TRUBIŁO
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2014-09-15
MACIEJ ANTONI WILENTO
Członek Organu Nadzoru
2014-09-15
2015-03-27
JOANNA EWA SUCHOŃSKA
Likwidator
2018-12-17
2020-05-21
JOANNA EWA SUCHOŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA SYLWIA SZMYRKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ PRZEZ NIEGO FUNKCJI, UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO I POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA ZARZĄDU.
VOLKER KURZ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-23
2010-11-10
KATARZYNA EWA FISCHER DE FISCHERING
PREZES ZARZĄDU
2010-11-10
2013-01-28
MARTA JOANNA TOMASZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-28
2015-09-24
JOANNA EWA SUCHOŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-24
2018-12-17
2007-05-23
2010-11-10
"WONNEMAR WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-10
2018-12-17
CONSULCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-23
2010-11-10
WŁODKOWICA, 10, WROCŁAW, 50-072, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie