KRS 0000279220
NIP6711746636
REGON32032926400000
NazwaFISH PRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFISH PRO POLAND
Data rejestracji 09 maj 2007 (17 lat temu) 09 maj 2007
Data usunięcia 28 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻURAWIA, 16A, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6711746636
data rejestracji 04 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWHENRIK MYHRE ERICHSEN
Beneficjent
1956-04-02
HENRIK MYHRE ERICHSEN
reprezentant
1956-04-02
DPF EJENDOMME APS
Wspólnik
2007-05-09
2022-04-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
RYSZARD JANUSZ MALIK
Prokurent
2007-05-09
2019-01-08
PROKURA ODDZIELNA
KRISTIAN MOLLER NIELSEN
Prokurent
2019-01-08
2021-01-08
PROKURA SAMOISTNA
HENRIK MYHRE ERICHSEN
Likwidator
2021-01-08
2022-04-28
1956-04-02
HENRIK MYHRE ERICHSEN
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM UPOWAŻNIONYCH JEST DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
BENT ERIK JENSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-05-09
2010-08-24
JORGEN GUDMUND PEDERSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-09
2016-07-19
KAJ IVER KRISTENSEN LINDEGAARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-09
2016-07-19
HENRIK MYHRE ERICHSEN
PREZES ZARZĄDU
2010-08-24
2021-01-08
1956-04-02
BIRGER PRIMDAHL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2020-01-15
FINNA TOFT MADSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-19
2020-01-15
2007-05-09
2021-01-08
FISH PRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-09
2010-08-24
BAŁTYCKA, 29, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
2010-08-24
2017-03-21
WĘGORZOWA, 6c, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie