KRS 0000279218
NIP5170212206
REGON18022635100000
NazwaGREINPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREINPLAST POLSKA
Data rejestracji 23 kwi 2007 (17 lat temu) 23 kwi 2007
Data usunięcia 02 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 512B, KRASNE, 36-007, KRASNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5170212206
data rejestracji 30 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWOJCIECH OŻÓG
Beneficjent
EWA STEFANOWSKA-OŻÓG
Beneficjent
EWA STEFANOWSKA-OŻÓG
reprezentant
MICHAŁ STEFANOWSKI
reprezentant
ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI
Wspólnik
2007-04-23
2016-02-01
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ
WOJCIECH STANISŁAW OŻÓG
Wspólnik
2016-02-01
2022-05-02
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500 ZŁ
DARIUSZ ŻOŁĄDŹ
Wspólnik
2007-04-23
2015-01-14
50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI
Prokurent
2007-04-23
2015-01-14
PROKURA SAMOISTNA
EWA DOROTA STEFANOWSKA OŻÓG
Likwidator
2020-06-18
2022-05-02
WOJCIECH OŻÓG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA STEFANOWSKA-OŻÓG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, W TYM PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PRZELEWÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PRZEZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB PREZES ZARZĄDU ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PROKURENT W GRANICACH UMOCOWANIA JEŻELI PROKURA ZOSTANIE USTANOWIONA.
DARIUSZ ŻOŁĄDŹ
PREZES ZARZĄDU
2007-04-23
2015-01-14
ROBERT GRZEGORZ STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-14
2016-02-01
WOJCIECH STANISŁAW OŻÓG
PREZES ZARZĄDU
2016-02-01
2019-07-04
MICHAŁ JÓZEF STEFANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-04
2020-06-18
2007-04-23
2016-02-01
GREINPLAST WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-02-01
2020-06-18
GREINPLAST POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie