KRS 0000278585
NIP1181902881
REGON14097062600000
NazwaEUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI - POLSKA
Data rejestracji 13 kwi 2007 (17 lat temu) 13 kwi 2007
Data usunięcia 31 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #4910Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #9104Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510 USŁGI HOTELARSKIE I PODOBNE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWEWspólnik
2007-04-13
2012-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
01274688800000
Wspólnik
2007-04-13
2011-05-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
14000418500000
Wspólnik
2011-05-05
2012-02-03
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁ
14281477000000
WŁODZIMIERZ WOJCIECH SUKIENNIK
Wspólnik
2012-02-03
2012-04-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
Wspólnik
2012-04-17
2012-04-26
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ
14593030100000
ŁUKASZ JACEK POSTEK
Wspólnik
2012-04-26
2012-12-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
PAWEŁ ANTONI MATA
Wspólnik
2012-12-19
2013-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
RYSZARD SASIN
Wspólnik
2013-10-07
2018-07-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
WŁODZIMIERZ WOJCIECH SUKIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2007-04-13
2009-10-19
RENATA KATARZYNA SZYSZKO
PREZES ZARZĄDU
2009-10-19
2010-10-19
WŁODZIMIERZ WOJCIECH SUKIENNIK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-19
2012-04-17
ŁUKASZ JACEK POSTEK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-17
2012-12-19
PAWEŁ ANTONI MATA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-19
2013-10-07
ANDRIUS ERLICKAS
PREZES ZARZĄDU
2014-07-07
2018-07-31
RYSZARD SASIN
PREZES ZARZĄDU
2013-10-07
2014-07-07
2007-04-13
2012-12-19
HEROLDÓW, 21 J, WARSZAWA, 01-991, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-19
2013-10-07
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 31/33, WARSZAWA, 00-379, WARSZAWA, POLSKA
2013-10-07
2015-03-19
TUŻYCKA, 8, WARSZAWA, 03-683, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie