KRS 0000277877
REGON02050216300000
Nazwa"TARTAK ŁUŻYCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTARTAK ŁUŻYCKI
Data rejestracji 03 kwi 2007 (17 lat temu) 03 kwi 2007
Data usunięcia 12 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 172000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2010A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #2020 PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2040 WYTWARZANIE OPAKOWAŃ I INNYCH ARTYKUŁÓW Z DREWNA #2051 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #361 PRODUKCJA MEBLI #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃDARIUSZ RUDNIK
Wspólnik
2007-04-03
2008-01-14
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.000,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TYSIĄCY ZŁOTYCH)
BEATA MAŁGORZATA RUDNIK
Wspólnik
2008-01-14
2009-10-27
168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 168.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2009-10-27
2023-05-12
172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.000,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
01185883000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB PRAW O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 6-KROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU OŚWIADCZEŃ WOLI SKUTKUJĄCYCH POWSTANIEM ZOBOWIĄZAŃ LUB PRAW O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 6-KROTNĄ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
KRZYSZTOF JANUSZ JAGUCKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-03
2009-10-27
JERZY JAN ROWICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2012-11-15
2007-04-03
2009-10-27
126, ŻARSKA WIEŚ, 59-900, ZGORZELEC, POLSKA
2009-10-27
2014-03-14
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 29, WARSZAWA, 00-508, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie