KRS 0000275671
NIP5272599373
REGON14092144400000
NazwaGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAT
Data rejestracji 02 mar 2007 (18 lat temu) 02 mar 2007
Data usunięcia 03 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272599373
data rejestracji 29 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.TOMASZ GRYN
Beneficjent
ANETA LISOWSKA-GRYN
reprezentant
ANDRZEJ GRYN
Wspólnik
2007-03-02
2009-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
GRZEGORZ GRYN
Wspólnik
2007-03-02
2009-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
JOANNA MAŁGORZATA NOWOSIELSKA
Wspólnik
2009-05-25
2015-11-25
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
ANETA LISOWSKA GRYN
Wspólnik
2009-05-25
2023-11-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
TOMASZ GRYN
Wspólnik
2015-11-25
2023-11-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
TOMASZ GRYN
Likwidator
2023-03-01
2023-11-03
TOMASZ GRYN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDYTA MONIKA GRYN
PREZES ZARZĄDU
2007-03-02
2009-05-25
ANETA LISOWSKA GRYN
PREZES ZARZĄDU
2009-05-25
2023-03-01
2007-03-02
2023-03-01
GAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-02
2009-05-25
ZAWISZY, 16, WARSZAWA, 01-167, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-25
2015-11-25
PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie