KRS 0000274571
NIP6342626361
REGON24057821000000
NazwaMULTI SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTI SERVICE
Data rejestracji 19 lut 2007 (18 lat temu) 19 lut 2007
Data usunięcia 30 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUKOWCA, 15, KATOWICE, 40-847, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 110000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓWALEKSANDER ZYGMUNT OBSTÓJ
Wspólnik
2007-02-19
2008-12-30
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55 000,00ZŁ
ŁUKASZ GRZEGORZ KOCUR
Wspólnik
2007-08-31
2008-12-30
1100 UDZIAŁÓW; 55.000,00 ZŁ
SEBASTIAN ARTUR WROŃSKI
Wspólnik
2008-12-30
2018-08-30
2200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ
ANDRZEJ JAN LOREK
Prokurent
2007-02-19
2008-12-30
ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIDCZEŃ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W STOSUNKU DO KAŻDEGO INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALEKSANDER ZYGMUNT OBSTÓJ
PREZES ZARZĄDU
2007-02-19
2008-12-30
SEBASTIAN ARTUR WROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2013-06-28
2007-02-19
2008-12-30
KOŚCIUSZKI, 84, KATOWICE, 41-519, KATOWICE, POLSKA
TW1060015005478
2022-04-05
2022-05-04
337.52 PLN
TW1060015005478
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011505
2022-04-05
2022-05-04
18.4 PLN
TW4060015011505
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011507
2022-04-05
2022-05-04
29502.39 PLN
TW4060015011507
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011506
2022-04-05
2022-05-04
44216.83 PLN
TW4060015011506
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011509
2022-04-05
2022-05-04
6384.72 PLN
TW4060015011509
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011508
2022-04-05
2022-05-04
27897.7 PLN
TW4060015011508
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011511
2022-04-05
2022-05-04
7886.52 PLN
TW4060015011511
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011510
2022-04-05
2022-05-04
4459.87 PLN
TW4060015011510
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011512
2022-04-05
2022-05-04
7157.91 PLN
TW4060015011512
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
TW4060015011514
2022-04-05
2022-05-04
2817.16 PLN
TW4060015011514
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, Oddział w Chorzowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie