KRS 0000198704
NIP9542470043
REGON27820891400000
NazwaINTEGRATOR FINANSOWO UBEZPIECZENIOWY FINANCIAL BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTEGRATOR FINANSOWO UBEZPIECZENIOWY FINANCIAL BROKER
Data rejestracji 09 mar 2004 (21 lat temu) 09 mar 2004
Data usunięcia 10 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, KATOWICE, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 128000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#153 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW #159 PRODUKCJA NAPOJÓW #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #551 USŁUGI HOTELARSKIE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAALEKSANDER ZYGMUNT OBSTÓJ
Wspólnik
2004-03-09
2009-01-15
196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 98.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
AGNIESZKA MAGDALENA OBSTÓJ
Wspólnik
2004-03-09
2009-01-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SEBASTIAN WROŃSKI
Wspólnik
2009-01-15
2019-12-10
256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 128.000,00 ZŁ
AGNIESZKA MAGDALENA OBSTÓJ
Prokurent
2004-03-09
2009-01-15
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDER ZYGMUNT OBSTÓJ
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2009-01-15
SEBASTIAN WROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-15
2013-06-21
2004-03-09
2009-06-22
BUDOWLANYCH, 5G, KATOWICE, 40-301, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie