KRS 0000274262
NIP8661669394
REGON26014165000000
Nazwa"BIOTECHENERGIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOTECHENERGIE
Data rejestracji 14 lut 2007 (18 lat temu) 14 lut 2007
Data usunięcia 14 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GRZYBÓW, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4011Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4030 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZA #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHTADEUSZ WRZEŚNIAK
Wspólnik
2007-02-14
2019-02-14
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ
ZAMKNIĘTA SPÓŁKA AKCYJNA "DAIMAS"
Wspólnik
2007-02-14
2019-02-14
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
MARCIN SEBASTIAN ŁĘSKI
Wspólnik
2007-02-14
2019-02-14
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MONIKA ANNA ŁĘSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-14
2019-02-14
2007-02-14
2014-11-26
33, GRZYBÓW, 28-200, STASZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie