KRS 0000273242
NIP6312513020
REGON24045685000000
NazwaOMEGA ENERGY SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOMEGA ENERGY SYSTEMS
Data rejestracji 19 lut 2007 (18 lat temu) 19 lut 2007
Data usunięcia 10 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWspólnik
2007-02-19
2009-01-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ
24032507000000
MM ENERGIE VERWALTUNGS-GMBH
Wspólnik
2015-11-09
2015-11-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
VOLKSWIND GMBH
Wspólnik
2009-01-13
2015-11-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ.
Wspólnik
2015-11-19
2020-06-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
22075333800000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZLONKÓW ZARZĄDU.
HUBERT ANTONI SŁOWIK
PREZES ZARZĄDU
2007-02-19
2009-01-13
MATTHIAS TUZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2012-05-17
NINA KULLING
PREZES ZARZĄDU
2012-05-17
2015-11-19
MATTHIAS STOMMEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-06
2015-11-19
RAIMOND SPIRO
PREZES ZARZĄDU
2015-11-19
2016-11-18
CRISTINA ARAGON SANCHEZ
PREZES ZARZĄDU
2016-11-18
2020-06-10
2007-02-19
2015-11-19
WINCESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-02-19
2009-10-29
CHODŹKI, 17, GLIWICE, 44-103, GLIWICE, POLSKA
2009-10-29
2015-11-19
GEN. ANDERSA, 18, GOLENIÓW, 72-100, GOLENIÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie