KRS 0000273162
NIP6342622995
REGON24055442200000
NazwaPPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPPM
Data rejestracji 06 lut 2007 (18 lat temu) 06 lut 2007
Data usunięcia 14 mar 2023 14 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBRÓWKI, 10, KATOWICE, 40-081, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIARKADIUSZ TOMASZ PRIMUS
Beneficjent
ARKADIUSZ TOMASZ PRIMUS
reprezentant
Wspólnik
2007-02-06
2011-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 PLN
24003144000000
ARKADIUSZ PRIMUS
Wspólnik
2007-02-06
2023-03-14
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42.500,00 ZŁ
Wspólnik
2011-05-24
2013-07-16
34 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 17.000,00
24096220400000
PIOTR SEWERYN KUBIAK
Wspólnik
2011-05-24
2023-03-14
15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500,00 ZŁ KAŻDY ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7.500,00 ZŁ
IRENA ALEKSANDRA SUPERAT
Prokurent
2011-05-24
2011-08-19
PROKURA SAMOISTNA
BEATA DANUTA SZCZYKNO
Prokurent
2011-08-19
2013-07-16
PROKURA SAMODZIELNA
ARKADIUSZ TOMASZ PRIMUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W WYNIKU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARKADIUSZ PRIMUS
PREZES ZARZĄDU
2007-02-06
2011-05-24
DOMINIKA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-06
2009-02-05
PIOTR SEWERYN KUBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-05
2011-05-24
KRZYSZTOF JERZY KOTLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-05-24
2011-08-19
ARKADIUSZ PRIMUS
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2023-03-14
2007-02-06
2010-01-25
GLIWICKA, 17, KATOWICE, 40-079, KATOWICE, POLSKA
2010-01-25
2011-05-24
MODELARSKA, 10, KATOWICE, 40-142, KATOWICE, POLSKA
2011-05-24
2013-07-16
LIGOCKA, 103, KATOWICE, 40-568, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie