KRS 0000273135
NIP9860198041
REGON32032124500000
Nazwa"LUBIECHÓW - AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLUBIECHÓW - AGRA
Data rejestracji 31 sty 2007 (18 lat temu) 31 sty 2007
Data usunięcia 11 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 6, RONICA, 72-410, GOLCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJEWA SKOMOROWSKA
Wspólnik
2007-01-31
2019-10-11
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
POUL HELWEG LARSEN
Wspólnik
2007-01-31
2019-10-11
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 500,00 ZŁ.
POUL ERIK OLSGAARD
Wspólnik
2007-01-31
2019-10-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 000,00 ZŁ.
CLAUS HJARNO KNUDSEN
Wspólnik
2007-12-12
2019-10-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 000,00 ZŁ.
GERT TEGLGAARD SANDER
Wspólnik
2007-12-12
2019-10-11
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 000,00 ZŁ.
JONATHAN HOUGH
Prokurent
2007-12-12
2018-03-21
PROKURA SAMOISTNA
POUL HELWEG LARSEN
Likwidator
2018-03-21
2019-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
POUL HELWEG LARSEN
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2018-03-21
2007-01-31
2007-12-12
RONICA-AGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-12
2018-03-21
"LUBIECHÓW - AGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie