KRS 0000128616
NIP8581684227
REGON81253296100000
NazwaAGROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROMAX
Data rejestracji 28 sie 2002 (22 lata temu) 28 sie 2002
Data usunięcia 19 mar 2019 19 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 6, RONICA, 72-410, GOLCZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJPOUL HELWEG LARSEN
Wspólnik
2004-10-06
2013-10-04
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
POUL HELWEG INVEST APS
Wspólnik
2013-10-04
2019-03-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
HJARNO HOLDING APS
Wspólnik
2013-10-04
2019-03-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
KORYNA APOLONIA IWANOWICZ
Wspólnik
2002-08-28
2005-12-21
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
HANS BYSKOV
Wspólnik
2002-08-28
2003-05-22
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
1965-05-22
OLE THUESEN
Wspólnik
2003-05-22
2004-10-06
48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24000,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
POUL ERIK OLSGAARD
Wspólnik
2004-10-06
2013-10-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
CLAUS HJARNO KNUDSEN
Wspólnik
2004-10-06
2013-10-04
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
OLSGAARD INVEST HOLDING APS
Wspólnik
2013-10-04
2019-03-19
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ
JONATHAN VERNON HOUGH
Prokurent
2006-11-07
2018-04-03
PROKURA SAMOISTNA
POUL HELWEG LARSEN
Likwidator
2018-04-03
2019-03-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMOISTNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
HANS BYSKOV
PREZES ZARZĄDU
2002-08-28
2003-05-22
1965-05-22
MARIUSZ BIELECKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2004-10-06
OLE THUESEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-22
2004-10-06
POUL HELWEG LARSEN
PREZES ZARZĄDU
2004-10-06
2018-04-03
2002-08-28
2018-04-03
AGROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-28
2006-03-31
1, ŻELECHOWO, 74-121, KRZYWIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie