KRS 0000273085
NIP9241834088
REGON08015844000000
Nazwa"XY-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaXY-POL
Data rejestracji 31 sty 2007 (18 lat temu) 31 sty 2007
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWYCIĘZCÓW, 7, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9241834088
data rejestracji 22 lut 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACYKRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
reprezentant
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Wspólnik
2007-01-31
2021-05-13
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00; ZŁ
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Prokurent
2007-06-19
2012-05-25
SAMOISTNA
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY, W TYM PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DLA SKUTECZNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA KUBIK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-31
2012-05-25
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2021-05-13
RAFAŁ ANDRZEJ MICHALSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-22
2014-04-03
MARIA KRYSTYNA ĆWIKLIK KONOFALSKA
V-CE PREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2013-06-27
2007-01-31
2012-02-20
"KORNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-02-20
2020-07-22
"UNITECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-31
2013-09-12
PRZEJAZDOWA, 1A, SZPROTAWA, 67-300, SZPROTAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie