KRS 0000271518
NIP7123046138
REGON06020201000000
NazwaRAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRAMIKA
Data rejestracji 08 sty 2007 (18 lat temu) 08 sty 2007
Data usunięcia 30 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOJCIECHOWSKA, 9, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#DC PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMICHAŁ KAZIMIERZ WIECZERZAK
Beneficjent
GRZEGORZ WIECZERZAK
reprezentant
DARIUSZ GRZEGORZ PILIPIEC
Wspólnik
2007-01-08
2008-07-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Wspólnik
2007-01-08
2021-09-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
75021430600000
MICHAŁ KAZIMIERZ WIECZERZAK
Wspólnik
2007-01-08
2021-09-30
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000 ZŁ
MICHAŁ KAZIMIERZ WIECZERZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MICHAŁ KAZIMIERZ WIECZERZAK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-08
2015-10-26
DARIUSZ GRZEGORZ PILIPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-08
2008-07-23
GRZEGORZ WIECZERZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-26
2021-09-30
2007-01-08
2021-09-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-08
2021-09-30
RAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-01-08
2021-09-30
WOJCIECHOWSKA, 9, LUBLIN, 20-704, LUBLIN, POLSKA
2015-10-26
2021-09-30
1413Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
2007-01-08
2021-09-30
DC - PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
2007-01-08
2021-09-30
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
2007-01-08
2021-09-30
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2007-01-08
2021-09-30
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2007-01-08
2021-09-30
65 - POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH
2007-01-08
2021-09-30
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2007-01-08
2021-09-30
71 - WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2007-01-08
2021-09-30
74 - DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA
2007-01-08
2021-09-30
93 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie