KRS 0000271445
NIP5621743622
REGON34027354200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SPÓŁDZIELNIA ZORZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "ZORZA"
Data rejestracji 05 sty 2007 (18 lat temu) 05 sty 2007
Data usunięcia 26 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 76A, BIAŁOŻEWIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5263A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5188 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWATADEUSZ IDZI MĄDRY
Likwidator
2018-01-29
2018-04-26
TADEUSZ JÓZEF MUSIAŁ
Likwidator
2018-01-29
2018-04-26
ROMAN JERZY ZIĘTARA
Likwidator
2018-01-29
2018-04-26
ZOFIA WŁADYSŁAWA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2013-06-06
FABIAN HEINICH
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2018-04-26
WOJCIECH MAREK PTASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2018-04-26
JÓZEF STANISŁAW MAZANY
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2018-04-26
REMIGIUSZ JAN NIESPODZIANY
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2018-04-26
BOGUSŁAW PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2018-04-26
WINCENTY MARIAN WŁÓDARCZAK
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2008-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
TADEUSZ IDZI MĄDRY
PREZES
2007-01-05
2018-01-29
TADEUSZ JÓZEF MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2018-01-29
ROMAN JERZY ZIĘTARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2018-01-29
2007-01-05
2018-01-29
GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "SPÓŁDZIELNIA ZORZA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie