KRS 0000270405
NIP5621743616
REGON34027362500000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "SPÓŁDZIELNIA ZORZA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "ZORZA"
Data rejestracji 20 gru 2006 (18 lat temu) 20 gru 2006
Data usunięcia 17 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 76 A, BIAŁOŻEWIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHTADEUSZ IDZI MĄDRY
Likwidator
2018-01-30
2018-05-17
TADEUSZ JÓZEF MUSIAŁ
Likwidator
2018-01-30
2018-05-17
FRANCISZEK ŚLĘZAK
Likwidator
2018-01-30
2018-05-17
ZOFIA WŁADYSŁAWA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2013-06-13
REMIGIUSZ JAN NIESPODZIANY
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
SŁAWOMIR TOMASZ ZWIETRZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
JACEK PIOTR KLIM
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
MAREK KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
JÓZEF STANISŁAW MAZANY
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
TADEUSZ TOMASZ MATACZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2018-05-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
TADEUSZ IDZI MĄDRY
PREZES
2006-12-20
2018-05-17
TADEUSZ JÓZEF MUSIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-20
2018-05-17
FRANCISZEK ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-20
2018-05-17
2006-12-20
2018-01-30
GRUPA PRODUCENTÓW ŻYWCA WOŁOWEGO "SPÓŁDZIELNIA ZORZA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie