KRS 0000271436
NIP8862580488
REGON89111788700000
Nazwa"TAGORA INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAGORA INWEST
Data rejestracji 05 sty 2007 (18 lat temu) 05 sty 2007
Data usunięcia 26 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGA, 5, WAŁBRZYCH, 58-309, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58400,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4533C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH #4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4541Z TYNKOWANIE #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4543A POSADZKARSTWO, TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4543B SZTUKATORSTWO #4544A MALOWANIE #4544B SZKLENIE #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #2664Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWIESŁAW STANISŁAW MIKŁA
Wspólnik
2007-01-05
2007-06-08
568 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.400 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
RADOSŁAW MIKŁA
Wspólnik
2007-01-05
2007-06-08
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAROSŁAW PIOTR MIKŁA
Wspólnik
2007-06-08
2015-03-11
600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW LUDWIK MROTEK
Wspólnik
2007-06-08
2024-04-26
568 (PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.400 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
PIOTR RUZICKI
Wspólnik
2015-03-11
2024-04-26
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW STANISŁAW MIKŁA
Prokurent
2007-01-05
2024-04-26
SAMODZIELNA
RADOSŁAW MIKŁA
Prokurent
2007-01-05
2024-04-26
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAROSŁAW PIOTR MIKŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-01-05
2015-03-11
2007-01-05
2007-06-08
GEN. ANDERSA, 25 A, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie