KRS 0000201938
REGON89064619300000
Nazwa"BUD - INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUD - INWEST
Data rejestracji 29 mar 2004 (20 lat temu) 29 mar 2004
Data usunięcia 10 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GEN. ANDERSA, 25 A, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4523A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4533A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #1421Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGOBARTOSZ ERAZM DOBRZYŃSKI
Wspólnik
2004-03-29
2005-09-05
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HALINA MAGDALENA PYDA
Wspólnik
2004-03-29
2005-09-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KAZIMIERA CYBULSKA
Wspólnik
2004-03-29
2005-09-05
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WŁADYSŁAW LUDWIK MROTEK
Wspólnik
2005-09-05
2008-10-27
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.000,00 (DZIWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF KAROL DALKE
Wspólnik
2005-09-05
2008-10-27
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
WIESŁAW STANISŁAW MIKŁA
Wspólnik
2005-09-05
2008-10-27
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGDAN ŁADA
Wspólnik
2008-10-27
2020-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARTOSZ ERAZM DOBRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2005-09-05
WIESŁAW STANISŁAW MIKŁA
PREZES ZARZĄDU
2005-09-05
2008-10-27
KRZYSZTOF KAROL DALKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-05
2008-10-27
BOGDAN ŁADA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2020-12-10
HALINA MAGDALENA PYDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2005-09-05
KAZIMIERA CYBULSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-29
2005-09-05
2004-03-29
2006-02-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BUD-ROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-03-29
2005-09-05
P. WYSOCKIEGO, 45, WAŁBRZYCH, 58-304, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie