KRS 0000270972
NIP7393591443
REGON28017579700000
NazwaMAX USŁUGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAX USŁUGA
Data rejestracji 29 gru 2006 (18 lat temu) 29 gru 2006
Data usunięcia 15 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEONHARDA, 3, OLSZTYN, 10-454, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393591443
data rejestracji 22 sty 2007
status Czynny
39114011110000415182001001
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
42109027180000000106416795
SANPL 1 Oddział w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
55114011110000415182001004
mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn
ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARIUSZ MARCIN STEFANOWICZ
Beneficjent
MARIUSZ MARCIN STEFANOWICZ
reprezentant
ALFRED STEFANOWICZ
reprezentant
ALFRED STEFANOWICZ
Beneficjent
ALFRED STEFANOWICZ
Wspólnik
2006-12-29
2019-04-15
14.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 737.500,00 ZŁ
MARIUSZ MARCIN STEFANOWICZ
Wspólnik
2006-12-29
2018-08-01
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ.
MARIUSZ MARCIN STEFANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ALFRED STEFANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGAJĄ UZYSKANIA NA PISMIE ZGODY WSPÓLNIKA SPÓŁKI - ALFRED STEFANOWICZ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
ALFRED STEFANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2019-04-15
MARIUSZ MARCIN STEFANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-29
2019-04-15
2006-12-29
2009-05-05
LEONHARDA, 7, OLSZTYN, 10-454, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie